Biografija
Radno mesto
Radovi
Reprezentativne reference
Izbori u zvanja
Biografija
https://www.linkedin.com/in/ervinvarga
Radno mesto
Aktuelno
Istorijsko
Radno mesto | Od | Organizaciona jedinica |
---|---|---|
Vanredni profesor
|
15. 07. 2022.
|
Radno mesto | Od | Organizaciona jedinica | |
---|---|---|---|
Vanredni profesor | 15. 07. 2017. | 15. 07. 2017. - 14. 07. 2022. | Katedra za elektroenergetiku i primenjeno softversko inženjerstvo |
Docent | 01. 09. 2013. | 01. 09. 2013. - | Katedra za elektroenergetiku i primenjeno softversko inženjerstvo |
Docent | 03. 12. 2009. | 03. 12. 2009. - 01. 08. 2013. | Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije |
Aktuelne
Naziv funkcije | Od | Organizaciona jedinica |
---|
Radovi
Naziv | U Ustanovi |
---|---|
SISTEM ZA PROGRAMIRANJE ROBOTA U ROBOTSKOM PROGRAMSKOM JEZIKU PASRO DiplomaRačunarska tehnika i računarske komunikacije |
Fakultet tehničkih nauka 1994 |
METODA ZA SINTEZU SUBOPTIMALNOG DIREKTNOG UPRAVLjANjA OPTEREĆENjEM U ELEKTROENERGETSKOM SISTEMU MagistraturaRačunarstvo |
Fakultet tehničkih nauka 1999 |
PROŠIRENjE CIM-A KATALOGOM POLjA DoktoratElektroenergetika |
Fakultet tehničkih nauka 2007 |
Reprezentativne reference
Kriterijum produkcije | Opis |
---|---|
(M12) Monografija međunarodnog značaja |
Varga E.: |
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisu |
Varga E., Beretka Š., Noce C., Sapienza G.: |
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisu |
Popović D., Varga E., Perlić Z.: |
(M23) Rad u međunarodnom časopisu |
Savić V., Varga E.: |
(M23) Rad u međunarodnom časopisu |
Šagi M., Varga E.: |
(M23) Rad u međunarodnom časopisu |
Đuković M., Varga E.: |
(M23) Rad u međunarodnom časopisu |
Lendak I., Ivančević N., Vukmirović S., Varga E., Nenadić K., Erdeljan A.: |
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celini |
Beretka Š., Varga E.: |
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celini |
Beretka Š., Varga E.: |
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celini |
Beretka Š., Varga E.: |
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celini |
Beretka Š., Varga E.: |
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celini |
Varga E., Lendak I., Gavrić M., Erdeljan A.: |
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celini |
Lendak I., Varga E., Erdeljan A., Gavrić M.: |
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celini |
Lendak I., Varga E., Erdeljan A., Gavrić M.: |
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celini |
Šagi M., Varga E.: |
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celini |
Mijić D., Varga E.: |
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celini |
Šutić D., Varga E.: |
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celini |
Beretka Š., Varga E.: |
Izbori u zvanja
Zvanje | Uža naučna oblast | Visokoškolska ustanova | Datum izbora |
---|---|---|---|
Vanredni profesor | Primenjeno softversko inženjerstvo | Univerzitet u Novom Sadu | 15. 07. 2022. |
Vanredni profesor | Primenjeno softversko inženjerstvo | Univerzitet u Novom Sadu | 15. 07. 2017. |
Docent | Primenjeno softversko inženjerstvo | Univerzitet u Novom Sadu | 01. 12. 2014. |
Docent | Elektroenergetika | Fakultet tehničkih nauka | 03. 12. 2009. |