Biografija
Radno mesto
Radovi
Reprezentativne reference
Izbori u zvanja
Biografija
Trenutno nema podataka o biografiji zaposlenog!
Radno mesto
Aktuelno
Istorijsko
Radno mesto | Od | Organizaciona jedinica |
---|---|---|
Docent
|
01. 10. 2023.
|
Radno mesto | Od | Organizaciona jedinica | |
---|---|---|---|
Docent | 01. 05. 2021. | 01. 05. 2021. - 30. 09. 2023. | Katedra za elektroniku |
Docent | 01. 05. 2016. | 01. 05. 2016. - 30. 04. 2021. | Katedra za elektroniku |
Stručni saradnik-Laborant | 27. 03. 2016. | 27. 03. 2016. - 01. 04. 2016. | Katedra za elektroniku |
Asistent sa doktoratom | 02. 11. 2015. | 02. 11. 2015. - 01. 03. 2016. | Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije |
Asistent | 13. 04. 2010. | 13. 04. 2010. - 01. 10. 2015. | Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije |
Asistent pripravnik | 01. 06. 2006. | 01. 06. 2006. - 01. 04. 2010. | Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije |
Aktuelne
Naziv funkcije | Od | Organizaciona jedinica |
---|
Radovi
Naziv | U Ustanovi |
---|---|
Mikroračunarski sistem za nadzor i upravljanje sa bežičnom komunikacijom DiplomaElektronika |
Fakultet tehničkih nauka 2004 |
Algoritmi za dodelu zadataka izvršiocima u bežičnim mrežama mikrokontrolerskih senzorskih uređaja i autonomnih robota DoktoratElektronika |
Fakultet tehničkih nauka 2015 |
Reprezentativne reference
Kriterijum produkcije | Opis |
---|---|
(M14) Monografska studija/poglavlje u knjizi M12 ili rad u tematskom zborniku međunarodnog značaja |
Mezei I., Lukić M., Malbaša V.: |
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisu |
Savić M., Lukić M., Danilović D., Bodroški Ž., Bajović D., Mezei I., Vukobratović D., Škrbić S., Jakovetić D.: |
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisu |
|
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisu |
Mezei I., Lukić M., Malbaša V., Stojmenović I.: |
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisu |
|
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisu |
Mezei I., Lukić M., Berbakov L., Pavković B., Radovanović B.: |
(M23) Rad u međunarodnom časopisu |
Lukić M., Mezei I.: |
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celini |
|
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celini |
Brkić M., Teodorović P., Lukić M., Živanov M.: |
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celini |
Lukić M., Brkić M., Bajić J.: |
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celini |
Janićijević N., Lukić M., Mezei I.: |
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celini |
Lukić M., Janićijević N., Mezei I.: |
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celini |
Brkić M., Lukić M., Bajić J., Dakić B., Vukadinović M.: |
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celini |
|
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celini |
Lukić M., Stojmenović I.: |
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celini |
Lukić M., Mezei I., Mihajlović Ž.: |
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celini |
Lukić M., Šobot S., Mezei I., Vukobratović D., Danilović D.: |
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celini |
Lukić M., Šobot S., Mezei I., Vukobratović D.: |
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celini |
Bortnik D., Nikić V., Lukić M., Mezei I.: |
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celini |
Nikić V., Bortnik D., Lukić M., Mezei I.: |
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značaja |
Lukić M., Mezei I.: |
(M71) Odbranjena doktorska disertacija | Lukić M.: Algoritmi za dodelu zadataka izvršiocima u bežičnim mrežama mikrokontrolerskih senzorskih uređaja i autonomnih robota, 2015 |
(M82) Nova proizvodna linija, novi materijal, industrijski prototip, | Brkić M., Teodorović P., Lukić M., Mihajlović Ž., Radak J., Mihajlović M., Živanov M.: Uređaj za akviziciju i bežično slanje podataka u seizmičkim istraživanjima, 2012 |
Izbori u zvanja
Zvanje | Uža naučna oblast | Visokoškolska ustanova | Datum izbora |
---|---|---|---|
Docent | Elektronika | Univerzitet u Novom Sadu | 01. 05. 2021. |
Docent | Elektronika | Univerzitet u Novom Sadu | 01. 05. 2016. |
Asistent | Elektronika | 27. 03. 2013. | |
Asistent | Elektronika | Fakultet tehničkih nauka | 13. 04. 2010. |
Asistent pripravnik | Elektronika | Fakultet tehničkih nauka | 01. 10. 2005. |